MULTIPLICACIÓN

1ª Si uno de los dos números es próximo a una decena, completar hasta esa decena para utilizar el producto por un número acabado en cero y la propiedad distributiva.
Ejemplo 1: 22 x 15=(20+2) x 15=20 x 15 + 2 x 15=300+30=330
Ejemplo 2: 59 x 8=(60-1) x 8=60 x 8 - 1 x 8=480-8=472
ejemplo 3: 24 x 5=
2ª Para multiplicar por una potencia de dos hacer el doble sucesivamente.
Ejemplo : 35 x 8=35 x 2 x 2 x 2=70 x 2 x 2=140 x 2=280

3ª Para multiplicar un número por 5 multiplicar por 10 y dividir entre 2.

Ejemplo: 47 x 5=47 x 10 : 2=470 : 2=235


4ª Para multiplicar un número por 6 multiplicar por 3 y por 2 sucesivamente.
Ejemplo: 13 x 6=13 x 3 x 2=39 x 2=78.

5ª Para una multiplicación de varios factores utilizar la conmutativa para obtener productos más sencillos.
Ejemplo: 25 x 13 x 4=25 x 4 x 13=100 x 13=1300

DIVISIÓN

1ª Para dividir entre una potencia de dos, dividir entre dos sucesivamente.

Ejemplo: 440:8=440:2:2:2=220:2:2=110:2=55

2ª Para dividir entre 5 multiplicar el dividendo por 2 y dividirlo entre 10.

Ejemplo: 640:5=(640 x 2) : (5x2)=1280 : 10=128

3ª Si dividendo y divisor acaban en cero eliminar el máximo de ellos.
Ejemplo 1: 80:40=8:4=2
Ejemplo 2: 3600:40=360:4=90
4ª Para dividir un número acabado en uno o varios ceros, dividir el número sin los ceros y añadir los ceros al cociente.

Ejemplo 1: 120:4=(12:4) x 10=3 x 10=30
Ejemplo 2: 6400:32=(64:32) x 100=2 x 100=200

Practica y diviertete haciendo ejercicios de cálculo mental